033 公明党から閣僚が出たのは非自民・非共産の細川内閣が初で4ポスト。続く羽田内閣は社会党に逃げられた穴埋めに新生・公明両党からの起用を増やしたので公明党は6ポストになった。 小渕内閣は小沢自由党との自自連立で、中央省庁再編にさきがけ閣僚数を20から18に削減、金融再生担当相の新設もあって小渕派の3閣僚が退任した。これより文相が科学技術庁長官を、建設相が国土庁長官を、北海道開発庁は運輸相が、沖縄開発庁は官房長官が兼務するのが常態になった。 自自連立は本命の公明党を加えた自自公連立に進むが、小沢が自由党からの入閣を増やせと要求を釣り上げる一方で公明党は慎重であり、閣僚の配分は1ポストに甘んじそれも当初は非学会員であった。 匿名さん2022/06/26 10:26
035 歴代国土交通大臣 1.2.林寛子(扇千景)保守党 2001年1月6日〜2003年9月22日 3.4.石原伸晃 自民党 2003年9月22日〜2004年9月27日 5.6.北側一雄 公明党 2004年9月27日〜2006年9月26日 7.8.冬柴鐵三 公明党 2006年9月26日〜2008年8月2日 9.谷垣禎一 自民党 2008年8月2日〜2008年9月24日 10.中山成彬 自民党 2008年9月24日〜2008年9月28日 11.金子一義 自民党 2008年9月29日〜2009年9月16日 匿名さん2022/06/26 12:14
036 12.13.前原誠司 民主党 2009年9月16日〜2010年9月17日 14.馬淵澄夫 民主党 2010年9月17日〜2011年1月14日 15.大畠章宏 民主党 2011年1月14日〜2011年9月2日 16.前田武志 民主党 2011年9月2日〜2012年6月4日 17.羽田雄一郎 民主党 2012年6月4日〜2012年12月26日 18.19.太田昭宏 公明党 2012年12月26日〜2015年10月7日 20.21.石井啓一 公明党 2015年10月7日〜2019年9月11日 22.23.赤羽一嘉 公明党 2019年9月11日〜2021年10月4日 24.25.斉藤鉄夫 公明党 2021年10月4日〜現職 匿名さん2022/06/26 12:17
041 公明党は、党首(代表)は全国大会で代議員によって選ばれるとしており(規約第17条)、共産党と同様、党員が党首選挙に関与できる規定はない。さらに、その全国大会においては、複数の立候補者がいないため事実上の信任投票になっているのも共産党と同じである。 そうなると、党首公選を実施しないのは、主要な政党では共産党と公明党だけになる。二年ほど前、古賀誠氏の『憲法九条は世界遺産』という本を企画して刊行した際、公明党の前代表だった太田昭宏氏に推薦文を書いてもらおうと思い(太田氏が古賀氏と親しいというだけでなく、私がその直前に上梓した『改憲的護憲論』の好意的な書評をご自身のブログに書いてくださったからでもある)、議員会館のお部屋に依頼状を送ったが、秘書から電話があり、「公明党は共産党と同じ組織原則を持っているので、その依頼には応えられない」というお返事だった。 匿名さん2022/09/17 07:03